Adresse
Chemin de l'Aérodrome
1400 Yverdon-les-Bains
Auskünfte zu Air-Club d'Yverdon-les-Bains
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Air-Club d'Yverdon-les-Bains
- Air-Club d'Yverdon-les-Bains ist ein Verein mit Sitz in Yverdon-les-Bains. Air-Club d'Yverdon-les-Bains gehört zur Branche «Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der Organisation Air-Club d'Yverdon-les-Bains besteht aus 10 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 22.08.1997.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 30.04.2021.
- Air-Club d'Yverdon-les-Bains ist im Kanton VD unter der UID CHE-103.497.086 eingetragen.
Management (10)
neueste Vorstandsmitglieder
Claude-Alain Diserens,
Gabriel Tschanz,
Karim Chafaï,
Laurent Dellsperger,
Denis Isidore Jules Rossier
neuste Zeichnungsberechtigte
Claude-Alain Diserens,
Gabriel Tschanz,
Karim Chafaï,
Laurent Dellsperger,
Denis Isidore Jules Rossier
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.08.1997
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Yverdon-les-Bains
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.174.322-7
UID/MWST
CHE-103.497.086
Branche
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Formation de pilotes, mise à leur disposition d'avions de tourisme et du matériel ainsi que des accessoires nécessaires, développement de l'aviation, organisation de manifestations et de conférences.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Air-Club d'Yverdon-les-Bains
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005165845, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Air-Club d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, CHE-103.497.086 (FOSC du 24.12.2019, p. 0/1004792821). Nicolet Evelyne n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée.
Publikationsnummer: HR02-1004792821, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Air-Club d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, CHE-103.497.086 (FOSC du 28.08.2018, p. 0/4439489). Bodin Elise, Magnin Jacques et Schwander Bernard ne sont plus membres du comité;
leur signature est radiée.
Nouveaux membres du comité avec signature collective à deux, toutefois pas avec Andreae Michel, Chalet Willy, Giorgis Nicolas, Marchand Marc André, Seuret Fabrice, ni entre eux:
Chafaï Karim, de Genève, à Yverdon-les-Bains, Diserens Claude-Alain, de Savigny, à Monthey, Nicolet Evelyne, de Cottens (FR), à Villorsonnens, et Tschanz Gabriel, de Sigriswil, à Prilly.
Publikationsnummer: 4439489, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Air-Club d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, CHE-103.497.086 (FOSC du 04.02.2016, p. 0/2640683). Chevalley Georges, Rossier Daniel, et Diserens Nicolas ne sont plus membres du comité;
leur signature est radiée. Rossier Denis, qui n'est plus vice-président, est nommé président. Dellsperger Laurent est nommé vice-président;
il continue à signer collectivement à deux, toutefois pas avec le président.
Nouveaux membres du comité avec signature collective à deux, toutefois avec le président ou le vice-président:
Bodin Elise, de France, à Yverdon-les-Bains, Magnin Jacques, de Marsens, à Echallens, Marchand Marc André, de La Sarraz, à Yvonand, et Seuret Fabrice, de Châtillon (JU), à Yverdon-les-Bains.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.