Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Adamant Biomedical Investments AG
Aeschenvorstadt 55
4051 Basel
Auskünfte zu Adamed in Liq.
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.06.2001
Löschung im Handelsregister
30.03.2005
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.012.832-1
UID/MWST
CHE-109.068.393
Branche
Unternehmensführung und Verwaltung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Direkter oder indirekter Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an börsenkotierten und nicht börsenkotierten Gesellschaften in den Bereichen der Bio- und Medizinaltechnologie sowie der Spezialitätenpharmazie zur Erzielung von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen, wobei sie eine aktive Einflussnahme auf die Geschäfsführung der Gesellschaften, in welche sie investiert, ausüben kann. Die Gesellschaft kann überdies jede Art von Finanzgeschäft (z.B. Einsatz von derivativen Instrumenten, Aufnahme von Fremdkapital etc.) tätigen sowie Tochtergesellschaften errichten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 29.03.2005 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Adamed
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Adamed in Liq.
Publikationsnummer: 2768356, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Adamed in Liq., in Basel, CH-270.3.012.832-1, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 5, Publ. 2414228).
Löschungsgrund:
Liquidation beendigt. Firma mit Bestätigung des besonders befähigten Revisors vom 01.12.2004 vor Ablauf des Sperrjahres erloschen.
Publikationsnummer: 2414228, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Adamed, in Basel, CH-270.3.012.832-1, Beteiligung an Gesellschaften in den Bereichen der Bio- und Medizinaltechnologie usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2004, S. 4, Publ. 2148496).
Firma neu:
Adamed in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 10.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Dr. Nora, von Muri AG, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüepp, Patrick, von Zollikon und Eschlikon, in Zollikerberg, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Bidder, Luzi Andreas, von Zollikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Dr. Cyrill, von Unterehrendingen und Zürich, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pointet, Philippe, von Vaumarcus, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2148496, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Adamed, in Basel, Beteiligungen usw,. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 15.10.2003, S. 5, Publ. 1215430).
Statutenänderung:
24.11.2003. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Christian, von Schüpfheim, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüepp, Patrick, von Zollikon und Eschlikon, in Zollikerberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Bidder, Luzi Andreas, von Zollikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.