Informazioni su Leonhard Zwiauer Linder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Leonhard Zwiauer Linder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005878082, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 14'655 vom 12.09.2023 biwog BIELER WOHNBAUGENOSSENSCHAFT, in Biel/Bienne, CHE-102.962.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwiauer Linder, Leonhard, von Meiringen, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Zwiauer-Linder, Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1005838787, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
biwog BIELER WOHNBAUGENOSSENSCHAFT, in Biel/Bienne, CHE-102.962.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin Arn, Chantal, von Basel, in Biel/Bienne, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unseld Kost, Lukas, von Rorschach, in Biel/Bienne, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Busswil BE (Lyss), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renfer, Christian, von Meinisberg, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Thomas, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marbach, Claude, von Alberswil, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwiauer-Linder, Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strobel, Salome, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Thomas, von Bolligen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4420717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
biwog BIELER WOHNBAUGENOSSENSCHAFT, in Biel/Bienne, CHE-102.962.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer-Maret, Vincent, von Trimbach, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Thomas, von Lungern, in Evilard, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Thomas, von Luzern, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Littau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin Arn, Chantal, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Thomas, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maradan, Daniel, von Pont-la-Ville, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Claude, von Alberswil, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renfer, Christian, von Meinisberg, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unseld Kost, Lukas, von Rorschach, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwiauer-Linder, Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Hans, von Seeberg, in Dotzigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].