Informazioni su Martin Züger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Züger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Züger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7006416, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Franz Züger AG, in Schmerikon, CH-320.3.018.426-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 17, Publ. 5161316).
Domizil neu:
c/o Stefan Züger, Breitestrasse 7a, 8716 Schmerikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Bruno, von Wangen SZ, in Schmerikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Stefan, von Wangen SZ, in Schmerikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züger, Martin, von Wangen SZ, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Franz Züger AG, Sägerei und Holzhandlung, in Schmerikon, Führung einer Sägerei und Holzhandlung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.250 vom 24.12.1992 S.6006).
Statutenänderung:
21.11.1994.
Firma neu:
Franz Züger AG.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, ebenso Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften des holzverarbeitenden Gewerbes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.05.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 18. Mai 1979 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1978 von der bisherigen Einzelfirma "Franz Züger", in Schmerikon, den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von Fr.852275.85 und Passiven von Fr.697229.75 zum Preise von Fr.155046.10, wovon Fr.150000 an das Grundkapital angerechnet werden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger-Bruhin, Theres, von Wangen SZ, in Schmerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Martin, von Wangen SZ, in Schmerikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Bruno, von Wangen SZ, in Schmerikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Pfäffikon (Freienbach)).