Informazioni su Alan Robert Zuber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alan Robert Zuber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2475689, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Growela Immobilien AG, in Lachen, CHE-103.210.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1853475).
Statutenänderung:
03.11.2015.
Aktien neu:
325 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 175 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien). [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber-Elias, Tania, von Birmensdorf ZH, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Alan Robert, von Birmensdorf ZH, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Dr. Christof, von Birmensdorf ZH, in Lachen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Schärer, Dr. Heinz, von Urdorf, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1562875, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Growela Immobilien AG, in Lachen, CHE-103.210.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529175). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zuber, Dr. Christof, von Birmensdorf ZH, in Lachen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Zuber, Dr. Christoph, in Zollikon];
Zuber-Elias, Tania, von Birmensdorf ZH, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Zuber, Alan Robert, von Birmensdorf ZH, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5718842, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Fortitudo Holding AG, in Lachen, CH-130.0.000.188-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 21, Publ. 5170706).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Dr. Christoph, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Zuber-Elias, Tania, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Alan Robert, von Birmensdorf ZH, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.