Informazioni su Rolf Zenhäusern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Zenhäusern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5704568, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mendo Services AG, in Bern, CH-170.4.002.276-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 4, Publ. 4314430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenhäusern, Rolf, von Bürchen, in Reinach BL, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, André, von Herzogenbuchsee, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4990804, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FinanceCoach AG, bisher in Bern, CH-035.3.033.674-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 3, Publ. 4621524).
Gründungsstatuten:
20.10.2004.
Statutenänderung:
02.04.2009.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 6340 Baar.
Zweck neu:
Vermittlung von Wissen und Know-how für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögen, Vorsorge, Steuern, Nachlassplanung, Recht, Budget und KMU-Führung. Erstellen und Verwalten von elektronischen Datenbanken zum Zwecke des Wissensmanagements. Kauf und Verkauf von Edelmetallen und Wertschriften im eigenen oder fremden Namen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenhäusern, Rolf, von Bürchen, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Batec Consulting AG (CH-035.3.010.848-3), in Belp, Revisionsstelle (wie bisher).
Numero di pubblicazione: 4621524, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FinanceCoach AG, in Bern, CH-035.3.033.674-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2006, S. 4, Publ. 3444068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Hans Heinrich, von Hittnau, in Dürnten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollier, Gertrud, von Zürich und Uitikon, in Pfaffhausen (Fällanden), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, André, von Herzogenbuchsee, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Peter, von Wolfhalden, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenhäusern, Rolf, von Bürchen, in Reinach BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].