Informazioni su Roger Zeller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Zeller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2638675, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Anzeiger-Genossenschaft Nidau, in Nidau, CHE-100.602.719, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1267751).
Statutenänderung:
21.05.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marolf, Adrian, von Finsterhennen, in Finsterhennen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Roger, von Sigriswil, in Schwadernau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zarco, Eva Barbara, von Iffwil, in Aarberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tillmann, Agathe, von Kallnach, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5943208, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Amtsanzeiger-Genossenschaft Nidau, in Nidau, CH-073.5.000.072-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2005, S. 3, Publ. 3135972).
Statutenänderung:
22.11.2010.
Firma neu:
Anzeiger-Genossenschaft Nidau.
Domizil neu:
Schulgasse 2, 2560 Nidau.
Zweck neu:
Die Anzeiger-Genossenschaft Nidau bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Herausgabe eines amtlichen Publikationsorgan nach Art. 49b Gemeindegesetz unter dem Titel NIDAUER ANZEIGER für die im Anhang 1 genannten Gemeinden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Mitglieder haften für allfällige Defizite, welche nicht aus dem Vermögen der Genossenschaft gedeckt werden können, nach dem Verhältnis der Anzeiger-Auflagen für die Gemeinden.].Publikationsorgan neu: SHAB. Gemäss Erklärung vom 23.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 240, 2560 Nidau. [Streichung des Hinweises über den Vorstand, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Vorstand: 5 Mitglieder.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wagner, Jürg, von Täuffelen, in Täuffelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Martin, von Spiez, in Studen BE (Studen), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi-Schwab, Rosmarie, von Thierachern, in Nidau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Roger, von Sigriswil, in Schwadernau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrinjaquet, Fred, von Val-de-Travers, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Travers, in Tüscherz-Alfermée, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Stuber, Rudolf, von Gossliwil, in Diessbach bei Büren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäggi, Oliver, von Recherswil und Kriegstetten, in Merzligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.