Informazioni su Dieter Eduard Zeller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Eduard Zeller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1838305, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWOWI Stiftung für studentischen Wohnraum, in Winterthur, CHE-390.514.496, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1454533). Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 05.11.2014 werden die bisherigen Mitglieder des Stiftungsrates sowie der Sachwalter im Handelsregister samt ihrer Zeichnungsberechtigung gelöscht. Max Rieser, von Rüschlikon und Zürich, in Rüschlikon, wird als Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inglin, Prof. Heinz, von Rothenthurm und Volketswil, in Volketswil, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Dieter Eduard, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kranz, Ralph, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidiger, Philipp, von Escholzmatt-Marbach, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sahli, Peter, von Wohlen bei Bern, in Luzern, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Max, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1441265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWOWI Stiftung für studentischen Wohnraum, in Winterthur, CHE-390.514.496, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6837058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inglin, Prof. Heinz, von Rothenthurm und Volketswil, in Volketswil, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Dieter Eduard, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kranz, Ralph, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidiger, Philipp, von Escholzmatt-Marbach, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Escholzmatt, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sahli, Peter, von Wohlen bei Bern, in Luzern, Sachwalter, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro Werner Eicher Verwaltungs- und Treuhand AG (CHE-106.341.598), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro Werner Eicher Verwaltungs- und Treuhand AG (CH-020.3.926.857-8)].
Numero di pubblicazione: 7137056, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Brüco Swiss AG, in Zug, CH-170.3.020.063-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6875472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Thomas, von Einsiedeln, in Rümlang, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeller, Dieter Eduard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.