Informazioni su Ulas Yavuz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulas Yavuz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006094477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medrosan AG, in Zürich, CHE-385.237.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006032920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berardi, Nicolai, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1006004250, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jabitt AG, in Zug, CHE-138.800.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749501).
Statutenänderung:
01.03.2024.
Firma neu:
DIEP-Industries AG.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oberlin, Christoph Jesko Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006002158, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Immo-Reich AG, in Cazis, CHE-178.602.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Daniel Urs, von Uster, in Cazis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.