Informazioni su Paul Moritz Wyler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Moritz Wyler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005051930, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Somnomed AG, in Zug, CHE-113.950.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896766). Mit Erklärung vom 18.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Paul Moritz, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verdal-Austin, Neil Robert, irischer Staatsangehöriger, in Pymble (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höhener, Rémy, von Teufen (AR), in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2473049, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Somnomed AG, in Zug, CHE-113.950.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1997011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Paul Moritz, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Neustadt, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bellevue Hill (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Verdal-Austin, Neil Robert, irischer Staatsangehöriger, in Pymble (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: australischer Staatsangehöriger, in Sydney (AU)];
Mattes, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bottmingen, Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1825353, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kiln Holding AG, in Zürich, CHE-104.471.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, Publ. 1775915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruppacher, Dr. Mark, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Paul Moritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.