Informazioni su Thomas Werner Wunderli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Werner Wunderli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967146, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ad Lacum Consulting AG, in Lenzburg, CHE-106.587.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283986).
Statutenänderung:
01.02.2024. 01.02.2024.
Firma neu:
Go Smart Contracting AG.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 2'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 01.02.2024.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Markus Walter, von Richterswil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Knappe, Daniel Carl, von Ehrendingen, in Birrhard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Denis, von Davos, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderli, Thomas Werner, von Richterswil, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005804890, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HET Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-285.020.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel-Baumgartner, Helene, von Männedorf, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhalter-Wunderli, Esther Helene, von Richterswil, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Thomas Werner, von Richterswil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005711784, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SCS Service AG, in Thun, CHE-114.860.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracale, Cleo, von Sarnen, in Wilen (Sarnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlosser, Stephan, von Seeberg, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wunderli, Thomas Werner, von Richterswil, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.