Informazioni su Arlette Baumann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arlette Baumann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004645979, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gel Instrumente AG, in Oberuzwil, CHE-102.819.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S.14, Publ. 5537852).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baumann Holding AG, in Oberuzwil (CHE-115.386.476), gemäss Fusionsvertrag vom 07.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 455'899.15 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'343.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Arlette, von Mosnang, in Oberuzwil, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Marco, von Mosnang, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Sergio, von Mosnang, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Comedia DTP Grafik Multimedia GmbH, bisher in Hubersdorf, Dienstleistungen zur verkaufsfördernden Visualisierung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.1999, S. 7938).
Statutenänderung:
25.01.2002.
Firma neu:
De Rivo GmbH.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Solothurnstrasse 81, 4702 Oensingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Arlette, von Trub, in Hubersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Rivo, Mathias, von Berg am Irchel, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Comedia DTP Grafik Multimedia GmbH, Sitz [bisher: S o l o t h u r n], Dienstleistungen zur verkaufsfördernden Visualisierung usw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.1999, Seite 2161).
Sitz Neu:
H u b e r s d o r f.
Domizil Neu:
Hauptstrasse 38, 4535 Hubersdorf.
Zweck:
Verkauf von Dienstleistungen und Produkten zur verkaufsfördernden bzw. -unterstützenden Visualisierung auf verschiedenen Trägern mittels Bild, Text, Ton und Film;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände Bisher:
beabsichtigte Sachübernahme: von der Einzelfirma "Büro Prisma Wüthrich", Solothurn, Betriebseinrichtungen (Aparate, Maschinen etc.) sowie Büroeinrichtungen (Mobiliar, EDV etc.) zum Höchstpreis von maximal CHF 10'000.-.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Wüthrich, Arlette, Heimat Trub, in Hubersdorf, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000;
De Rivo, Mathias, Heimat Berg am Irchel, in Hubersdorf, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.