Informazioni su Christoph Albrecht Würgler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Albrecht Würgler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005209857, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Würgler Beteiligungen AG, in Bern, CHE-466.021.064, Hofmeisterstrasse 20, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und das Tätigen von allen damit verbundenen Investitionsgeschäften sowie das Erbringen von Management- und Beratungsdienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Kauf und den Verkauf, das Erstellen, das Ausbauen, den Besitz und die Verwaltung von Liegenschaften sowie von Fahrzeugen (inkl. Zweirad-, Flug- und Wasserfahrzeugen) und von Fahrzeugteilen aller Art sowie den Handel (inkl. Import und Export) von Baumaterialien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ebenso kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.05.2021 112 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Equilas AG, in Bern (CHE-273.774.015), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post (z.B. E-Mail).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Würgler, Christoph Albrecht, von Schmiedrued, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004527477, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Equilas AG, in Bern, CHE-273.774.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932035).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würgler, Christoph Albrecht, von Schmiedrued, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzli, Markus Stefan, von Dagmersellen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2598919, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Entris Banking AG, in Muri bei Bern, CHE-107.907.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Markus Stefan, von Dagmersellen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Bergen Roth, Rita Helena, von Hasliberg, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würgler, Christoph, von Schmiedrued, in Bern, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.