Informazioni su Adrian Wohler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Wohler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4072788, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
se Lightmanagement AG, in Spreitenbach, CH-400.3.022.509-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2005, S. 2, Publ. 2895080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Hermann, von Luzern, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Oberkulm, in Birmenstorf AG, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
Tanner, René, von Dintikon, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2895080, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
se Lightmanagement AG, in Spreitenbach, CH-400.3.022.509-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2004, S. 2, Publ. 2191098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janser, Franz, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Numero di pubblicazione: 827000, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Eurolight Illumination Technologies GmbH, Sitz Zug, Handel mit sowie Entwicklung und Bewirtschaftung von lichttechnischen Produkten aller Art, GmbH (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2001, S. 6620).
Firma Neu:
Eurolight Illumination Technologies GmbH in Liq..
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Gesellschafterversammlung vom 14.01.2003.
Eingetragene Personen Geändert:
Wohler, Adrian, Heimat Wohlen AG, in Niederwil AG, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 5'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Anaconda Ltd liab. Co, in Zug, Liquidatorin.
Gelöscht:
[Schuhmacher, Ralf, Heimat Wolfenschiessen, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].