Informazioni su Ulrich Nikolai Wörner
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Nikolai Wörner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1118051, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wagner & Kunz Aktuare AG, in Basel, CH-270.3.012.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7149160).
Statutenänderung:
10.06.2013.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage- und übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 164'466.31 und Passiven von 36'497.50 der 'Wagner & Kunz Aktuare', Kollektivgesellschaft in Basel, gemäss Bilanz per 31.12.2000 zum Preis von 127'968.81, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 27'968.81 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 10.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duttweiler Treuhand AG, in Liestal, Revisionsstelle;
Wörner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7115810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
COR&FJA Schweiz AG, in Zürich, CH-400.3.015.033-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6178346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wörner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6387392, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wagner & Kunz Aktuare AG, in Basel, CH-270.3.012.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 7, Publ. 5147282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Marcel, von Hundwil, in Uitikon Waldegg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nievergelt, Thomas, von Samedan, in Samedan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lahme, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wörner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Holzgerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Felix P., von Wisen SO, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].