Informazioni su Charlotte Wirthlin Diop
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charlotte Wirthlin Diop
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005909952, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
KULTUR KIESWERKE BASEL, in Basel, CHE-339.291.270, Verein (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Gian Luca, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Beat, von Starrkirch-Wil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirthlin Diop, Charlotte, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Andrea Claudia, von Farnern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Benedikt, von Triengen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Anita, von Arni (BE), in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thierstein, Stefanie, von Schmiedrued, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truong, Ngoc Phuong Thi, von Berg (TG), in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyssmann, Demian, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004767190, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Klybeck, in Basel, CHE-110.490.669, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirthlin Diop, Charlotte, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Sibylle Elisabeth, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004575039, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
KULTUR KIESWERKE BASEL, in Basel, CHE-339.291.270, c/o Charlotte Wirthlin Diop, Restaurant Platanenhof, Klybeckstr. 241, 4057 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2018. 27.01.2019.
Zweck:
Der Verein tritt als Veranstalter von Konzerten, Theater und anderen kulturellen Anlässen in der Region Basel auf;
der Verein setzt sich für einen kulturellen Austausch in der Region Basel und über die Grenzen und verschiedenen Organisationen ein;
der Verein fördert Musik- und Kunstschaffende aus der Region Basel indem er ihnen eine Auftrittsmöglichkeit schafft;
der Verein kann die von ihm gemieteten Räumlichkeiten vermieten, um kulturelle Veranstaltungen zu finanzieren;
der Verein kann gastronomische Aktivitäten ausüben;
der Verein ist gemeinnützig, konfessionell und politisch neutral und nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Vermietungen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Fundraising, weitere Einnahmen.
Gründungsdatum:
13.01.2017.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Gian Luca, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Beat, von Starrkirch-Wil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Simone, von Aarau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirthlin Diop, Charlotte, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolff Gregori, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni Dogan, Rita, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Marco, von Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Bettina, von Arni (BE), in Dornach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.