Informazioni su Hanspeter Winkler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hanspeter Winkler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Winkler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005595835, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OPUS Personal (SG) AG, in Wil (SG), CHE-153.124.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Hanspeter, von Pfäffikon, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milankovic, Ljubisa, von St. Gallen, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menziken].
Numero di pubblicazione: HR02-1005086094, Ufficio del registro di commercio Grigioni
OPUS Personal Grischa AG, in Chur, CHE-328.305.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805535).
Statutenänderung:
20.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Suche, die Selektion, die Beratung und die Schulung von Personal sowie die Zurverfügungstellung von Personal für Fest-, Temporär- und Teilzeitstellen. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Waren importieren und exportieren sowie Grundstücke, Liegenschaften und Baurechte im In- und Ausland erwerben, überbauen, halten, belasten, vermieten, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Felix, von Meggen, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmen Treuhand AG (CHE-109.861.871), in Neuheim, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Hanspeter, von Pfäffikon, in Bonaduz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004948569, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OPUS Personal (SG) AG, in Wil (SG), CHE-153.124.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, S.0, Publ. 1004502607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milankovic, Ljubisa, von St. Gallen, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Felix, von Meggen, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Winkler, Hanspeter, von Pfäffikon, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].