Informazioni su Thomas Winiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Winiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Winiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3282027, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Fürsorgefonds der MAT Transport AG, in Basel, CHE-109.727.221, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863371).
Name neu:
Fürsorgefonds der MAT Transport AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 28.10.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 917661, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG, in Birsfelden, CH-280.7.916.101-9, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183244).
Name neu:
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 25.03.2013 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fode, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Selters (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herremans, Jean Louis, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winiger, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7183244, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG, in Birsfelden, CH-280.7.916.101-9, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jonas, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.