Informazioni su Christian Windisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Windisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005125019, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dynaflex Edelstahl AG, in Reinach (BL), CHE-101.586.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Patrick Stefan, von Nuglar-St. Pantaleon, in Aesch (BL), stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gaugler, Ruth, von Nuglar-St. Pantaleon, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sparn, Maria Assunta, von Magden, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windisch, Christian, von Densbüren, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004790964, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Angenstein Connect AG, in Aesch (BL), CHE-334.594.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504635).
Statutenänderung:
20.11.2019.
Firma neu:
Immobilien Angenstein AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Handel und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann für Dritte Managementfunktionen ausüben, gewerbliche Schutzrechte erwerben und verwerten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern und überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windisch, Christian, von Densbüren, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Helfenstein, Maria, von Signau und Sempach, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3073415, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Angenstein Connect AG, in Aesch (BL), CHE-334.594.651, Hauptstrasse 190, 4147 Aesch BL, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2016.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der 'Angenstein AG' (CHE-105.972.069), in Aesch BL. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 20.06.2016 Aktiven von CHF 9'008'426.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'823'483.01. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Industriegütern, insbesondere Flanschen, Normflanschen, Armaturen, Komponenten, Baugruppen und Apparate sowie Produkte zur Prozessbeobachtung und visuelle Kontrollsysteme. Die Gesellschaft kann für Dritte Managementfunktionen ausüben, gewerbliche Schutzrechte erwerben und verwerten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern und überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Fritschi, Anton, von Zwingen, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Titterten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle;
Kurth, Heinz, von Attiswil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Windisch, Christian, von Densbüren, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.