Informazioni su Roland Wiedmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Wiedmer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Wiedmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005658920, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft, in Basel, CHE-101.423.131, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Rolf, von Grafenried, in Arlesheim, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesmer, Willi, von Muttenz, in Basel, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Roland, von Basel, in Arlesheim, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Markus, von Oftringen, in Binningen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2350052, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Interkantonale Landeslotterie, bisher in Aarau, CH-400.5.906.022-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2004, S. 2, Publ. 2149026).
Statutenänderung:
23.04.2004.
Firma neu:
SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Lange Gasse 20, 4052 Basel.
Zweck:
Durchführung von und Beteiligung an gemeinnützigen oder wohltätigen Lotterien im Sinne von Art. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 08.06.1923. Die Genossenschaft kann auch im Sinne des Bundesgesetzes über Spielbanken selbst Spielbanken betreiben, solche durch Dritte betreiben lassen oder sich an solchen finanziell beteiligen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Haftung: Die persönliche Haftung der Genossenschafter ist ausgeschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Geschäftsbezeichnung:
'SWISSLOS'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Rita, von Adelboden, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryffel, Diethelm, von Glattfelden, in Küsnacht ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Bruno, von Grüningen, in Feldbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Rolf, von Oberhofen am Thunersee und Luterbach, in Luterbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mattli, Peter, von Wassen, in Wassen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kamm, Willy, von Filzbach, in Mühlehorn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schild, Jörg, von Brienzwiler, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schmid, Peter, von Attiswil, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Wernli, Kurt, von Riniken, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Kennel, Georg, von Steinerberg, in Ostermundigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gerber, Jürg, von Röthenbach im Emmental, in Boppelsen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lüdin, Matthias, von Bettingen und Hölstein, in Basel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wiedmer, Roland, von Basel, in Arlesheim, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fasnacht, Roger, von Muntelier, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Glauser, Rolf, von Zauggenried, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Muff, Daniel, von Affoltern am Albis, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Eberle, Roland, von Flums, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brauchli, Alfred, von Basel, in Riehen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brauchli, Alfred genannt Fredy];
Guggisberg, Andreas, von Englisberg, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zimmerwald].
Numero di pubblicazione: 2346718, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sport-Toto-Gesellschaft, in Basel, CH-270.6.000.203-2, Verein (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2004, S. 6, Publ. 2200868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kennel, Georg, von Steinerberg, in Ostermundigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Roland, von Basel, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüdin, Matthias Beat, von Bettingen und Hölstein, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Roger, von Villmergen und Männedorf, in Bremgarten AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes .