Informazioni su Bernhard Wiedmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Wiedmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2627725, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
OPE AG, in Freienbach, CHE-114.512.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513163).
Firma neu:
OPE AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissmann, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unteriberg, Präsident mit Einzelunterschrift];
Wiedmann, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ingenbohl, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1513163, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
OPE AG, bisher in Zürich, CHE-114.512.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6580854).
Gründungsstatuten:
27.07.2010.
Statutenänderung:
15.05.2014.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Nonfood-Artikeln;
die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen in diesem Zusammenhang und Beratungen in den Bereichen Vermögens-, Finanz- und Unternehmensberatung und Verwaltung, kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte und Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten oder verkaufen sowie Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu vermieten, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perttilä, Olli Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissmann, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Unteriberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wiedmann, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.