Informazioni su Victor Dino Wiedemar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Victor Dino Wiedemar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005739180, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sisewa AG, in Zollikofen, CHE-103.603.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, S.0, Publ. 1770355).
Statutenänderung:
01.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Service-, Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an Sicherheitseinrichtungen aller Art sowie Handel mit solchen Sicherheitsanlagen und Bestandteilen;
übernimmt als Generalunternehmerin Sicherheits-Installationen, usw. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Brief oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 01.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemar, Rudolf Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Dietikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005094232, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VISEA Personalvorsorgestiftung, in Zollikofen, CHE-109.609.722, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sina Schneider, Gilberta, von Diemtigen und Basel, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Lina Dr., von Bern, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Christoph Bendicht, von Wengi, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Driussi, Daniele, von Wil ZH, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Thomas, von Gurmels, in Schmitten FR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Christof, von Wattenwil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Philipp, von Messen, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Cornelia, von Heimiswil, in Autigny, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3872727, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SEA Schliess-Systeme AG, in Zollikofen, CHE-102.131.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Purtschert, Robert Dr., von Luzern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemar, Lina Dr., von Bern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.