Informazioni su Christian Wettstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Wettstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004946252, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Balmag AG, in Pfäffikon, CHE-100.661.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S.26, Publ. 5239832).
Firma neu:
Balmag AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Navus AG, in W e t z i k o n, Unternehmensberatung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Organisation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.1998, S. 8335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhart, Urs, von Oberstammheim. in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH, Präsident].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Navus AG, in Wetzikon, Giessereistrasse 1, 8620 Wetzikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.11.1998.
Zweck:
Unternehmensberatung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Organisation und Informatik sowie Beteiligung an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland;
kann Immobilien verwalten, erwerben und veräussern sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Langhart, Urs, von Oberstammheim, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Vertex Treuhand GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.