Informazioni su Martin Wernli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Wernli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Wernli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6437464, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Max Wernli AG, Bau- und Möbelschreinerei, Küchenbau, in Gebenstorf, CH-400.3.010.625-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6851).
Statutenänderung:
22.11.2011.
Zweck neu:
Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Küchenbau;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven (ohne Liegenschaften), gemäss Bilanz vom 31.12.1991 und Vertrag vom 16.06.1992, der Einzelunternehmen 'Max Wernli', in Gebenstorf, zum Preise von CHF 112'621.90, wovon CHF 100'000.-- als Sach-einlage angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof & Bischof AG, Treuhandgesellschaft, Steuer- und Unternehmensberatung (CHE-107.122.171), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Max, von Mettauertal, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Hottwil, in Gebenstorf];
Wernli, Martin, von Mettauertal, in Hottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Hottwil].