Informazioni su Dietrich Wenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dietrich Wenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2025455, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
e-Worker AG, in Reinach BL, CHE-108.503.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nobs, Dr. Alexandre, von Seedorf BE, in Belmont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Suter, Jean-Jacques, von Hütten, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Hans-Rudolf, genannt Hansruedi, von Bichelsee-Balterswil, in Merlischachen (Küssnacht SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand C. Brodbeck (CHE-105.610.459), in Therwil, Revisionsstelle [bisher: Treuhand C. Brodbeck (CH-280.1.003.479-2)].
Numero di pubblicazione: 5123600, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
e-Worker AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.900.543-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 4, Publ. 4630402).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Tschäpperliring 5, 4153 Reinach.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5123598, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
E-Serve Net AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.002.438-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 5, Publ. 4725916).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Tschäpperliring 5, 4153 Reinach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Entwicklungs- und Vertriebsfirma von Software. Sie kann alle dazugehörigen Arten von Finanz-, Handels- und Immobiliengeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Prof. Dr. André, von Finsterhennen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wenger, Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates];
Kampshoff, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.