Informazioni su Christian Lothar Welle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Lothar Welle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004628637, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CTINVENT AG, in Meisterschwanden, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, S.0, Publ. 1780919).
Firma neu:
CTINVENT AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CTINVENT SA en liquidation) (CTINVENT Ltd. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1780919, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CTINVENT AG, bisher in Sarnen, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652764).
Gründungsstatuten:
13.04.2011.
Statutenänderung:
18.09.2014, 13.10.2014.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Brüggliweg 5, 5616 Meisterschwanden.
Zweck neu:
Entwicklung und Fabrikation von Merchandise-Produkten sowie Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Daniel, von Sarnen, in Ramersberg (Sarnen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6652764, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
CTINVENT AG, in Sarnen, CH-140.3.003.843-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6128762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Felix, von Meisterschwanden, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.