Informazioni su Claude Olivier Weil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Olivier Weil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004743439, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ALTHAUS & WEIL AG, bisher in Basel, CHE-109.638.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678945).
Statutenänderung:
13.09.2019.
Firma neu:
WEIL AG.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hofackerstrasse 71, 4132 Muttenz.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 318'335.99 und Passiven von CHF 266'707.50 der erloschenen Kollektivgesellschaft "Althaus & Weil, Unternehmenskommunikation", in Basel, gemäss Vertrag vom 25.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 zum Preis von CHF 51'628.49, wofür 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'628.49 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weil, Claude Olivier, von Basel und Kreuzlingen, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Weil, Claude, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Weil, Julien Luca, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3685272, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Ergänzungs-Vorsorgestiftung der ALTHAUS & WEIL AG, in Basel, CH-270.7.000.610-6, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2006, S. 4, Publ. 3489218).
Name neu:
Ergänzungs-Vorsorgestiftung der ALTHAUS & WEIL AG in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 30.10.2006 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Ulrich, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weil, Claude, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ALTHAUS & WEIL AG, in Basel, Wettsteinplatz 7, 4058 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2002.
Zweck:
Führung eines Betriebes für Kommunikation und Design. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die mit diesem Zweck zusammenhängen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von CHF 318'335.99 und Passiven von CHF 266'707.50 der erloschenen Kollektivgesellschaft 'Althaus & Weil, Unternehmenskommunikation', in Basel, gemäss Vertrag vom 25.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 zum Preis von CHF 51'628.49, wofür 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'628.49 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe oder Telefax, sofern Adressen bekannt, sonst Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Althaus, Ulrich, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weil, Claude, von Basel und Kreuzlingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Balfidor Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.