Informazioni su Roger Stefan Wehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Stefan Wehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130060, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Privatschulregister Schweiz, in Bern, CHE-113.157.798, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foerster, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Regnéville sur Mer (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dubai (AE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1006115913, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CHOCOSUISSE, Verband Schweizerischer Schokoladefabrikanten Genossenschaft, in Bern, CHE-101.741.683, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063333).
Statutenänderung:
14.06.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugerli, Raphael Ernst, von Aesch (ZH), in Aesch ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Marco René, von Zürich, in Buonas (Risch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Urs, von Russikon, in Hertenstein AG (Obersiggenthal), Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckes, Mathias Paul Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Thomas, von Lostorf, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Szalay, Réka, von Freienbach, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Roger Stefan, von Zürich, in Zumikon, Direktor, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Burgener, Sibylle Alice, von Visp, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben bei der Statutenänderung keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1006105250, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BISCOSUISSE, in Bern, CHE-103.876.615, Verein (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Urs, von Russikon, in Hertenstein AG (Obersiggenthal), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grin, Pascal, von Belmont-sur-Yverdon, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Roger, von Zürich, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.