Informazioni su Martin Wehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Wehrli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Wehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7128116, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
PROD AG, Projekt- und Datenbank-Ressourcen, in Feusisberg, CH-020.3.024.239-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, S. 0, Publ. 6976946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Andres, von Schattenhalb, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Erich, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6976946, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
PROD AG, Projekt- und Datenbank-Ressourcen, bisher in Zürich, CH-020.3.024.239-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 31, Publ. 5021104).
Gründungsstatuten:
25.01.2001.
Statutenänderung:
13.11.2012, 07.12.2012.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
bei Physiotherapie Schindellegi, Fritz, Höhenweg 2b, 8834 Schindellegi.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Aktuar mit Einzelunterschrift];
Maurer, Andres, von Schattenhalb, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4764640, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PROD AG, Projekt- und Datenbank-Ressourcen, in Zürich, CH-020.3.024.239-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2008, S. 25, Publ. 4445260).
Statutenänderung:
19.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von internen und externen EDV-Spezialisten;
Durchführung von Projekten (Entwicklung und Projektmanagement);
Einstellung von EDV-Spezialisten und Überlassung an Dritte im EDV-Bereich, speziell für Projektleitung, Datenbank-Administration, DataWarehousing und Qualitätssicherung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Ulrich, von Winterthur, in Bremgarten AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Erich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wehrli, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Maurer, Andres, von Schattenhalb, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].