Informazioni su Sibylle Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sibylle Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3707671, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
3W Holding AG, in Zug, CHE-342.447.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, Publ. 6455340).
Domizil neu:
c/o Weber-Vonesch Transport AG, Chollerstrasse 3, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Sibylle, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Silvan, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vassalli, Philipp, von Zürich, in Kloten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Remo, von Ilanz/Glion, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Rolf, von Sachseln, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marcel, von Birrhard, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3699487, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Weber-Vonesch Transport AG, in Zug, CHE-408.723.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3659309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Sibylle, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Silvan, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Walter, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A + Z Treuhand und Beratung (CH-170.3.027.886-2), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vassalli, Philipp, von Zürich, in Kloten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Remo, von Ilanz/Glion, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Rolf, von Sachseln, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marcel, von Birrhard, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-461.581.835), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2545781, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Cargo Service CSA AG, bisher in Zug, CHE-100.132.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500345).
Gründungsstatuten:
12.05.1989.
Statutenänderung:
01.12.2015.
Firma neu:
Leva AG.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Grossmatte 22, 6014 Luzern.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Sibylle, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Andreas Bernhard, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.