Informazioni su Maurus Jakob Weber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Maurus Jakob Weber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005873954, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SURANDA Immobilien und Verwaltungs GmbH, in Steinhausen, CHE-102.943.551, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972271).
Statutenänderung:
20.10.2023.
Firma neu:
Vitalis Drogerie Reusstal GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Drogerien, Apotheken, Parfümerien und Reformhäusern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber-Arnold, Irene, von Leuggern und Feuerthalen, in Muri (AG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Weber, Maurus, von Leuggern, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Vitalis Apotheke AG (CHE-100.904.072), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vitalis Apotheke AG (CH-170.4.001.854-4), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005656364, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Franz Lukas GmbH, in Steinhausen, CHE-112.117.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz Lukas GmbH (CHE-112.117.052), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 208 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
SURANDA Immobilien und Verwaltungs GmbH (CHE-102.943.551), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Maurus Jakob, von Leuggern, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 121 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Maurus Weber Immobilien AG (CHE-109.547.268), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005567158, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Leo und Agnes Weber-Huber Stiftung, in Muri (AG), CHE-101.878.141, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3789161).
Name neu:
Leo und Agnes Weber-Huber Stiftung in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Maurus Jakob Weber, Steinenbergstrasse 12, 5630 Muri AG Liquidationsadresse. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 08.07.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Maurus, von Leuggern, in Muri (AG), Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].