Informazioni su Doris Warger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Warger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005809474, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Denkmal Stiftung Thurgau, in Kradolf-Schönenberg, CHE-112.217.386, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708749). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Florian, von Grabs, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sacchetti, Marco, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Warger, Doris, von Amriswil, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005069745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Doris Warger AG, in Winterthur, CHE-112.738.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, S.0, Publ. 6779000).
Firma neu:
Doris Warger AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Doris Warger Konservierung Restaurierung SKR, Industriestrasse 21, 8500 Frauenfeld.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warger, Doris, von Erlen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2945207, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Eisenwerk Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-106.615.933, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6814924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warger, Doris, von Amriswil, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetli, Roland, von Oberwil-Lieli, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Afrema AG, in Frauenfeld (CH-440.3.000.031-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufer, Stefan, von Münchenbuchsee, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Clemens, von Bichelsee-Balterswil, in Matzingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landert, Anna, von Rorbas, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mächler, Andreas, von Galgenen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Surer, Mike, von Arisdorf, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
AFREMA AG (CHE-291.256.586), in Frauenfeld, Revisionsstelle.