Informazioni su Christian Wägli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Wägli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004628188, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bahnhof - Parking AG, in Bern, CHE-102.005.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Thomas, von Basel und Stein SG, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wägli, Bruno, von Belp, in Aarberg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Monika Wägli [bisher: in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Monika Wägli, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Monika Wägli];
Wägli, Christian, von Belp, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Bruno Wägli oder Monika Wägli;
Wägli, Monika, von Belp, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Bruno Wägli [bisher: in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Bruno Wägli];
KMS Treuhand & Revisions AG (CHE-106.542.814), in Aarberg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3159601, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ever Endeavor Management + Consulting AG, in Aarberg, CHE-108.651.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3086863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wägli, Bruno, von Belp, in Aarberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wägli-Weber, Monika, von Belp, in Aarberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Säriswil (Wohlen bei Bern), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Wägli, Benjamin, von Belp, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wägli, Christian, von Belp, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 5299588, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
dassystem gmbh, in Kaufdorf, CH-035.4.032.690-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2004, S. 2, Publ. 2073006).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Managementdienstleistungen, insbesondere: Administrations- und Organisationsdienstleistungen im allgemeinen Geschäftsmanagement;
Projektleitungs-, Organisations- und Koordinationsdienstleistungen im Sportmanagement und Sportmarketing, ferner Vertrieb und Vermarktung von Freizeit- und Spezialuhren sowie Arbeits-, Freizeit- und Sportbekleidungen;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard-Wägli, Christine, von Belp, Sumiswald und Zürich, in Kaufdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Wägli, Christian, von Belp, in Muri bei Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Matthias, von Sumiswald und Zürich, in Kaufdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.