Informazioni su Victoria Voyteshonok
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Victoria Voyteshonok
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004744689, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation You & I, à Sion, CHE-322.697.037, fondation (No. FOSC 196 du 10.10.2019, Publ. 1004735215).
Inscription ou modification de personne(s):
Bek, Erkin, ressortissant maltais, à Vandoeuvres, président, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes];
Voyteshonok, Victoria, de Genève, à Bellevue, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Pregny-Chambésy].
Numero di pubblicazione: 3637973, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation You & I, à Sion, CHE-322.697.037, fondation (No. FOSC 235 du 03.12.2015, Publ. 2517925).
Modification de l'acte de fondation:
24.03.2017.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berndtson Glover, Marissa, de Cologny, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux;
Morand, Dominique, de Hérémence, à Hérémence, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rojas, Francis , de Genève, à Genève, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Voyteshonok, Victoria, de Genève, à Pregny-Chambésy, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 3154767, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMV AG, in Zug, CHE-115.174.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, Publ. 6519122).
Firma neu:
IMV AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IMV SA en liquidation) (IMV Ltd in liquidation) (IMV Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voyteshonok, Victoria, von Genève, in Chambésy, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].