Informazioni su Beat von Burg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat von Burg
Ultimi comunicati FUSC: Beat von Burg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6341864, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
entürliberg GmbH, in Lommiswil, CH-241.4.010.371-3, Schauenburgstrasse 13, 4514 Lommiswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.09.2011.
Zweck:
Handel mit und Produktion von technischen und Energieanlagen sowie Energie. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte sowie Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern und alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Mit Erklärung vom 06.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
von Burg, Beat, von Lommiswil, in Lommiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Burg, Urs, von Lommiswil, in Lommiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Burg, Rico, von Lommiswil, in Selzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
von Burg, Markus, von Lommiswil, in Küttigkofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
von Burg, Hans Peter, von Lommiswil, in Selzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5034260, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
vobov GmbH, in Lommiswil, CH-241.4.006.933-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2007, S. 11, Publ. 4117392).
Statutenänderung:
27.04.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.04.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Stefan, von Lommiswil, in Lommiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Beat, von Lommiswil, in Lommiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 4986734, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Personalfürsorgestiftung der Amiet AG, in Oberdorf SO, CH-255.7.000.072-1, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2007, S. 13, Publ. 4030536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Beat, von Lommiswil, in Lommiswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.