Informazioni su Heinrich von Allmen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Heinrich von Allmen
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinrich von Allmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3100819, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Camping Schützenbach AG, in Lauterbrunnen, CHE-103.658.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032895).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Firma neu:
Schützenbach AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben und Vermieten von Standplätzen für Mobile Homes und eines Campingplatzes, die Erstellung und den Verkauf von Fahrnisbauten im Chalet-Style sowie den Erwerb, das Mieten, das Vermieten von Immobilien und Mobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahme der Aktiven und Passiven von dem im Handelsregister nicht eingetragenen Betrieb 'Camping Schützenbach' gemäss Sacheinlageverträge vom 10.06.1975 und Bilanz vom 01.05.1975.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Zusammensetzung des Verwaltungsrats aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 2 bis 5 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Christian, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Spring Markus, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Spiez, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Heinrich, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
von Allmen-Hempel, Barbara, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Allmen, Deborah Heidi, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
von Allmen, Joe Andreas, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
unico thun ag (CHE-107.680.927), in Thun, Revisionsstelle.