Informazioni su Dirk Volland
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirk Volland
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005018867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pathmate Technologies AG, in Zürich, CHE-346.288.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dierkes, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerrock, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4198179, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 14'709 vom 20.04.2018 Pathmate Technologies AG, in Zürich, CHE-346.288.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192677).
Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3681707, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pathmate Technologies AG, in Zürich, CHE-346.288.149, c/o Dirk Volland, Zollikerstrasse 271, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere die Entwicklung, Implementierung und den Vertrieb von Digital Health Lösungen. Zudem werden Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Digital Health Lösungen angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.07.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Volland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dierkes, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.