Informazioni su Giacomo Remigio Visinoni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Giacomo Remigio Visinoni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020414, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Meier & Co. Schaltanlagen GmbH, bisher in Winterthur, CHE-385.692.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613381).
Statutenänderung:
09.04.2024.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Schlosswiese 19, 8547 Gachnang.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Konfektionierung und Montage von elektrischen Schaltanlagen und Vertrieb von elektronischen Handelsprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visinoni, Giacomo, von Winterthur, in Menzengrüt (Wiesendangen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winterthur].
Numero di pubblicazione: HR02-1006015772, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lignitech GmbH, bisher in Winterthur, CHE-114.728.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103367).
Statutenänderung:
09.04.2024.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Schlosswiese 19, 8547 Gachnang.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Erwerb und Überbauung von Grundstücken auf eigene und fremde Rechnung;
Handel, Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visinoni, Giacomo, von Winterthur, in Menzengrüt (Wiesendangen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur].
Numero di pubblicazione: HR02-1005246185, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wista Elektro AG, in Winterthur, CHE-114.697.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609248).
Domizil neu:
c/o Slavisa Stanojevic, Ziegeleiplatz 6, 8406 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Visinoni, Giacomo Remigio, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanojevic, Slavisa, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].