Informazioni su Jose Victor Villalobos Pinto
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jose Victor Villalobos Pinto
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005682401, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Crescent West AG, in Zug, CHE-101.593.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005655054).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villalobos Pinto, Jose Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005655054, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Crescent West AG, in Zug, CHE-101.593.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372765).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villalobos Pinto, Jose Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
De Cambra Anton, Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005372765, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Crescent West AG, in Baar, CHE-101.593.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177288).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Transforma AG, Gartenstrasse 4, 6300 Zug.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Heiner, von Aadorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villalobos Pinto, Jose Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.