Informazioni su René Karl Vetter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: René Karl Vetter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006108318, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Textilreinigung Richterich GmbH, in Laufen, CHE-282.558.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanovská, Mária, slowakische Staatsangehörige, in Wahlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, René Karl, von Affeltrangen, in Wahlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005835145, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Textilreinigung Richterich GmbH, in Laufen, CHE-282.558.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Alexander Boris, von Affeltrangen, in Brislach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romanovská, Mária, slowakische Staatsangehörige, in Wahlen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Vetter, René Karl, von Affeltrangen, in Wahlen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3808510, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
HT Finanz-Service GmbH, in Arth, CH-130.4.010.119-0, Dienstleistungen im Finanz- und Vorsorgebereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 13, Publ. 3053796).
Statutenänderung:
23.02.2007. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thieme, Helgrid, von Deutschland, in Allenwinden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Vetter, René, von Affeltrangen, in Laufen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Kurt, von Oberhelfenschwil, in Allenwinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.