Informazioni su Rebecca Vermot-Petit-Outhenin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rebecca Vermot-Petit-Outhenin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005317116, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cooperaxion, Stiftung für nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch, in Bern, CHE-112.566.591, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Sergio, von Thörigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flück Sas, Verena, von Brienz BE, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Silvio, von Oberkirch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vermot-Petit-Outhenin, Rebecca, von Le Cerneux-Péquignot, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer Bakkers, Annette, von Bettlach, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Witschi, Anna Maria, von Wiggiswil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calame Escobar Lemus, Chantal Michèle, von Le Locle, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5123362, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Volkart Vision, in Winterthur, CH-020.7.901.529-3, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 31, Publ. 4983834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Andreas, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhart, Marc Peter, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vermot-Petit-Outhenin, Rebecca, von Le Cerneux-Péquignot, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Judith, von Neunkirch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Winterthur, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3609036, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 190 vom 02.10.2006, S. 4, publizierten TB-Eintrags Nr. 4388 vom 26.09.2006. Cooperaxion, Stiftung für nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch, in Bern, CH-035.7.035.511-1, Förderung einer sozial verantwortlichen, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Entwicklung und Förderung des interkulturellen Austauschs, national und international, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2006, S. 4, Publ. 3573472).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vermot-Petit-Outhenin, Rebecca, von Le Cerneux-Péquignot, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vermont-Petit-Outhenin, Rebecca].