Informazioni su Christian Stefan Venetz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Stefan Venetz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1735835, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-211.161.482, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian Stefan, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 1588955, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CHE-106.994.524, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, Publ. 6391096).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.05./26.05.2014 und Inventar per 31.12.2013 gewisse Aktiven von CHF 10'821'575.25 und gewisse Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'773'216.92 auf die Stiftung St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk (CHE-211.161.482).
Gegenleistung:
Keine.
Domizil neu:
St. Josef Allee 40, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian Stefan, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Venetz, Christian];
Gsponer, Thomas Karl, von Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gsponer, Thomas].
Numero di pubblicazione: 6391096, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
St. Josef, Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim, in Leuk, CH-600.6.000.503-5, Verein (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 20, Publ. 5298370).
Domizil neu:
Kantonsstrasse 80, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Hanspeter, von Schmerikon, in Leuk, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venetz, Christian, von Stalden VS, in Stalden VS, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.