Informazioni su Christian Veidt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Veidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004720408, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
woodman & friends GmbH, in Schwyz, CHE-374.605.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785719).
Firma neu:
woodman & friends GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.09.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veidt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3785719, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
woodman & friends GmbH, in Schwyz, CHE-374.605.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1339557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gärtner, Dr. Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veidt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 2167953, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SCHWEGLER Bürotrend AG, in Schwyz, CHE-435.385.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1974799).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veidt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Schwegler, Anita, von Wolhusen, in Sattel, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].