Informazioni su Joanna Vanay
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Joanna Vanay
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3367193, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
AnadeO & co Sàrl, à Vollèges, CHE-442.552.299, le Raidillon 4, 1941 Vollèges, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.02.2017.
But:
gestion de projets, médiation et communication culturelles (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 15.02.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Hendrikx, Marie-France, citoyenne belge, à Vollèges, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 120 parts sociales de CHF 100.00;
Vanay, Joanna, de Monthey, à Fully, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 80 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2465435, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Association 'La Fontanelle', à Saint-Maurice, CHE-102.895.018, association (No. FOSC 9 du 15.01.2013, Publ. 7016652).
Nouvelle adresse:
Rue des Plattiez 7, 1890 Mex VS.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Veyrand, Chantal, de Escholzmatt, à Monthey, secrétaire, avec signature collective à deux;
Ulrich, Anne-Marie, de Monthey, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Kiener, Edmond, de Bollingen BE, à Corbeyrier, membre, sans droit de signature;
Dufour, Laurent, de Dommartin, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Facelli, Rosmarie, de Sion, à Neyruz FR, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Vanay, Joanna, de Monthey, à Fully, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Herren, Pauline, de Yverdon-les-Bains, à Bex, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Cherix, Philippe, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature;
Muriset, Philippe, de Yverdon-les-Bains, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Roch, Jean Didier, de Collombey-Muraz, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature.