Informazioni su Eddy Van Belle
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eddy Van Belle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005583527, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Puratos AG, in Dulliken, CHE-107.045.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171537).
Statutenänderung:
14.09.2022. 26.09.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Puratos SA) (Puratos Ltd.).
Zweck neu:
Herstellung von Halbfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien sowie von Nahrungsmitteln aller Art und Handel mit solchen Produkten, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung sowie Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Kann Immobilien erwerben, veräussern, belasten und verwalten, ferner Dienstleistungen im Zusammenhang mit Handels- und Finanzgeschäften bereitstellen, Handel mit Waren aller Art betreiben, Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Treuhandgeschäfte und damit zusammenhängende Dienstleistungen tätigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Belle, Eddy, belgischer Staatsangehöriger, in Wemmel (B), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nagels, An Liesbet Christina, belgische Staatsangehörige, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Belle, Cédric, belgischer Staatsangehöriger, in Wemmel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stampfli, Marco, von Aedermannsdorf, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5019518, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Extenaco AG, in Basel, CH-270.3.002.231-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 5, Publ. 4205354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Barbara, von Röschenz und Frutigen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Heeren, Alexandre, von Frauenfeld, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanthournout, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in Meise (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Enderli, Luc, von Zürich, in Morges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Van Belle, Eddy, belgischer Staatsangehöriger, in Wemmel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.