Informazioni su Eduard Arnold Ulli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Arnold Ulli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4415004, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personal-Pool GmbH, in Richterswil, CH-020.4.026.521-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 22, Publ. 4088426).
Statutenänderung:
18.03.2008.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Ackersteinstrasse 21, 8049 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulli, Eduard Arnold, von Reisiswil, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulli, Georg, von Reisiswil, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammeinlage].
Numero di pubblicazione: 4066720, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
UCC Ulli & Partner Consulting, in Wollerau, CH-130.0.012.046-8, Unternehmungsdienstleistungen wie Beratung und Schulung, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2001, S. 2047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulli, Eduard Arnold, von Reisiswil, in Wollerau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 3798612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AGOR AG, in Zürich, CH-020.3.024.363-3, Betrieb einer Marketingagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2002, S. 24, Publ. 296018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Klaus, von Rüderswil, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Markus, von Würenlos, in Boppelsen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hug, Oliver, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ulli, Eduard, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].