Informazioni su Remo Uherek
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Remo Uherek
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7057668, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Small-n-Tall GmbH, in Basel, CH-270.4.013.680-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, Publ. 6589454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uherek, Remo, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Birsfelden].
Numero di pubblicazione: 6784156, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Ebuzzing Switzerland AG, in Basel, CH-270.3.013.910-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6458654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aubert, Alain, von Basel und Martigny, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uherek, Remo, von Basel, in Birsfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quesada, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rechsteiner, Urs, von Trogen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6331528, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
trigami AG, in Basel, CH-270.3.013.910-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 7, Publ. 5901704). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Alain, von Basel und Martigny, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uherek, Remo, von Basel, in Birsfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Quesada, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle.