Informazioni su Ljuban Tubic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ljuban Tubic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004490535, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALBOG AG, in Steinhausen, CHE-116.152.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170077).
Statutenänderung:
15.10.2018.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Planung, Konstruktion, Herstellung und Montage von Metallbau- und Schlossereiprodukten sowie Handel mit Waren im Baubereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tubic, Ljuban, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Omeri, Gazmend, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3037109, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALBOG AG, in Steinhausen, CHE-116.152.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tubic, Ljuban, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6263062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Protex GmbH Import und Export, in Wallisellen, CH-020.4.024.083-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 18.11.2003, S. 19, Publ. 1264924).
Statutenänderung:
05.04.2011.
Firma neu:
Protex Swiss GmbH.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Sägereistrasse 21, 8152 Glattbrugg.
Postadresse neu:
Postfach 1214, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen in Zusammenhang mit Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden, technische und administrative Bewirtschaftung, Bewachungsaufgaben sowie administrative Organisation, Planung und Realisierung von Sicherheitskonzepten, und sachgerechte Entsorgung von besonders schützenswerten Daten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente, Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Marcel, von St. Gallenkappel, in Wallisellen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tubic, Ljuban, von Wallisellen, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].