Informazioni su Oleg Tsyura
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Oleg Tsyura
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UCG Finance AG, in Zürich, CHE-353.501.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2024, Publ. 1005975912).
Statutenänderung:
23.08.2024.
Firma neu:
UCG Trade AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(UCG Trade SA) (UCG Trade Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, sowie sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsyura, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saravanan, Ashwin, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006111494, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Linvo Capital Management GmbH, in Zürich, CHE-253.985.715, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UCG Finance AG (CHE-353.501.029), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsyura, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005975912, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UCG Finance AG, in Zürich, CHE-353.501.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rokitta, David Victor, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsyura, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.