Informazioni su Niklaus Trachsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Niklaus Trachsel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Trachsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005554173, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 9'892 vom 15.06.2021 Genossenschaft Lenk Bergbahnen, in Lenk, CHE-105.795.784, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Niklaus, von St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Adelboden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005221443, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Lenk Bergbahnen, in Lenk, CHE-105.795.784, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Caroline, von Riehen, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Felten, Marc, von Erlinsbach SO, in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfenstein, Katja, von Schangnau, in Matten (St. Stephan), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernath, Tanja, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm, Urs, von Burgdorf, in Lörrach (DE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trachsel, Niklaus, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2197417, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Lenk Bergbahnen, in Lenk, CHE-105.795.784, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matti, Ulrich, von St. Stephan, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Niklaus, von St. Stephan, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.